O Coronel ROMUALDO BORGES FARIAS, natural da cidade de Mossoró/RN, nascido em 24 de junho de
1964, filho de AGEVALDO BACELLAR DE FARIAS e de ABIA BORGES FARIAS.
Ingressou na PM RN em 8 de abril de 1985, na condição de
sargento, com o número 85017. Em 12 de fevereiro de 1987, passou a frequentar o
Curso de Formação de Oficiais na APM de Paudalho, Pernambuco. Tem o posto
de Tenente Coronel PM da Policia Militar do Rio Grande do Norte e função de
Comandante do 6ºBPM, sediado na cidade de Caicó, desde 27 de fevereiro de 2015.
O mesmo tem formação nos seguintes cursos:
*Curso de Edificações na Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte;
*Curso de Formação de Sargentos da Policia Militar do RN no
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças;
*Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar do RN na
Academia de Policia Militar do Paudalho no Estado de Pernambuco;
*Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) na Academia Cel
Milton Freire da Policia Militar do RN;
*Curso Superior de Policia (CSP) no Centro de Estudos
Superiores da Policia Militar do Rio Grande do Norte;
Foi também Promovido ao Posto de 2º Tenente PM no ano de
1990, em seguida, Promovido ao Posto de 1º Tenente PM no ano de 1992, e em 1996
foi Promovido ao Posto de Capitão PM, em 2002 Promovido ao Posto de Major PM e
também Promovido ao Posto de Tenente Coronel no Ano de 2010.
Exerceu 12 funções na área da Segurança Publica do RN;
1. Subcomandante da 1ª CPM/1º BPM- Natal/RN (1990);
2. Comandante do Pelotão de Policia Militar da cidade de
Parnamirim/RN, 1991 a 1993;
3. Chefe da Seção de Hidrantes do Corpo de Bombeiro-Natal/RN-1993;
4. Comandante do Pelotão da Policia Militar da cidade de
Jardim de Piranhas/RN-1994;
5. Comandante do Pelotão de Policia Militar de Guarda do
Palácio do Governo do RN-1994;
6. Comandante do Pelotão de Policia Militar da cidade de
Santo Antônio do Salto da Onça/RN-1994 a 1997;
7. Comandante da Companhia de Policia Militar da cidade de
Alexandria/RN-1997 a 1998;
8. Comandante da Companhia de Policia Militar da cidade de
Patu/RN-1998 a 2001;
9. Comandante de 1ª e 2ª companhia de Policia Militar da cidade
de Mosssoró/RN-2001 a 2002;
10. Subcomandante do 10º Batalhão de Policia Militar da
cidade de Assu/RN- 2002 a 2005;
11. Comandante do 7º Batalhão de Policia Militar com sede em
Pau dos Ferros/RN, desde o mês de fevereiro do não de 2005 a 27 de fevereiro de
2015
12 – Foi comandante do 6º BPM, sediado na cidade de Caicó, tomou
posse em 27 de fevereiro de 2015 e foi
exonerado em 6 de maio de 2016 ;
Na mesma data foi nomeado comandante do Comando de
Policiamento Regional II, sediado na cidade de Caicó-RN
O Coronel Romualdo
Borges Farias conquistou as seguintes Condecorações:
*Medalha de Vinte anos de bons serviços prestados à Policia
Militar do Rio Grande do Norte;
*Medalha Comemorativa aos 80 anos do Grande Fogo da Caiçara
(Marcelino Vieira/RN);
*Medalha Manoel Bento de Medeiros;
*Medalha do Mérito Operacional Tenente José Alves da Luz
(Estado da Paraíba);
*Medalha do Mérito Policial Soldado Luiz Gonzaga;
*Medalha do Mérito Acadêmico Cel Milton Freire de Andrade
Atualmente na reserva remunerada da gloriosa e amada Polícia
Militar do Estado do Rio Grande do Norte, residente na cidade de Pau dos Ferros-RN